SHOREHAM AND ADUR COMMUNITY FOODBANK

Rhif yr elusen: 1200007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the charity are the prevention and relief of poverty in Shoreham and Adur, West Sussex, providing the services via a foodbank to those in need. To do this we collect food and financial donations from organisations and individuals. All our work is undertaken by volunteers

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £32,653
Cyfanswm gwariant: £29,115

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jocelyn Caroline Loader Cadeirydd 01 July 2022
WORTHING CAT WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Alex Robertson Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Tessa Ricketts Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Joanne Lesley Nisbet Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Pastor Peter Earle Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Janice Baker Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
RICHARD CHRISTOPHER BEHLING Ymddiriedolwr 01 July 2022
ADUR EAST LIONS CLUB (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.88k £32.65k
Cyfanswm gwariant £5.20k £29.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.70k £2.80k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHOREHAM FREE CHURCH
GORDON ROAD
SHOREHAM-BY-SEA
BN43 6WF
Ffôn:
07591076738
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael