ymddiriedolwyr SEAHAM DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (206 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK IRELAND | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|||||
Hayley Cook | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Caroline Knox | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
Gillian Knox | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
Lynsey Daniels | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.