ymddiriedolwyr SOUTH TYNESIDE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWIN RUSSELL LEGROSS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Darryn Robert Finlay | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Carole Heppel | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
John Tiernan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
DEBORAH DONALDSON | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
SHARON THORPE | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|||||
SHELAGH ANN ROBSON | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
CAROLINE MULLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS GILL FORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.