THE POPPLETON COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating a Community Centre since 1960, known as The Poppleton Centre, together with associated sports facilities, at Main Street, Upper Poppleton, York YO26 6JT for use by the residents of Upper Poppleton, Nether Poppleton and the surround. The Trust is also responsible for Poppleton Football Club based at Poppleton Community Football Pavilion at Millfield Lane, Upper Poppleton YO26 6LY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Robin Tomlinson | Cadeirydd | 17 January 2023 |
|
|
||||
Pamela Jane Peacock | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Philip Dixon | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Mandy Bowers | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Timothy Dean Bowers | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Christopher John Starling | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Michael James Crome | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Trevor Heslin Lawson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Robert Andrew Wood | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Allen John Jones | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £336.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF POPPLETON COMMUNITY TRUST IS THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF UPPER AND NETHER POPPLETON AND THE SURROUNDING AREA (WITHOUT DISTINCTION OF AGE, GENDER, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS) AND FOR OTHER FORMS OF EDUCATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POPPLETON COMMUNITY CENTRE
MAIN STREET
UPPER POPPLETON
YORK
YO26 6JT
- Ffôn:
- 01904797478
- E-bost:
- info@poppletoncentre.org.uk
- Gwefan:
-
poppletoncentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window