Hanes ariannol THE SMITH MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 520997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.56k £38.76k £21.14k £19.92k £21.79k
Cyfanswm gwariant £17.33k £24.83k £10.96k £16.56k £16.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.80k £16.43k £2.67k N/A N/A