ymddiriedolwyr PETERBOROUGH DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1204953
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerable Richard Ormston | Cadeirydd | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Amanda de Choisy | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Lynda Mary Johnson | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||||
Rev Douglas Spenceley | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||||
Christine Eccles | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||
Ronald Eric Whittaker | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||
Fiona Katherine Yardley | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||
Susan Lamb | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|||||||
Rev James Benedict John Saunders | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||||
Wayne Jones | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||||
Rev Katrina Hutchins | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||||
Greg Cracknell | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.