ymddiriedolwyr DR MILLEY'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1202435
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSIE HARVEY-COGGINS | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Mark Lupton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
SUSAN GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
SHEILA LINGER | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
GAIL RYAN | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
WENDY DEE | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
DONNA MARIE GREATOREX | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|||||
Elaine Price | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
CYNTHIA Mary TIPPER | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
ROGER MICHAEL HARTLEY | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.