Hanes ariannol MANCHESTER MACCABI COMMUNITY AND SPORTS CLUB

Rhif yr elusen: 521228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £454.79k £245.61k £238.94k £522.08k £414.29k
Cyfanswm gwariant £262.75k £206.77k £258.89k £299.39k £338.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £12.00k £2.54k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £96.15k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £3.24k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £139.55k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £297.75k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £1.64k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £11.80k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A