Hanes ariannol VILLAGE HALL FLECKNEY

Rhif yr elusen: 521418
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021
Cyfanswm Incwm Gros £30.08k £29.10k £23.43k £70.83k £36.55k
Cyfanswm gwariant £24.94k £26.54k £31.49k £29.16k £26.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.97k N/A N/A £55.20k £27.59k