Ymddiriedolwyr HINCKLEY UNIT 401 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 521428

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Anstee | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
||||
Karen Strong | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Gowshalliya Rohanraj | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Jason Sampson | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Sampson | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Hayley Jane Finlayson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.