Hanes ariannol 1ST FLEETWOOD SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 521565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.25k £48.66k £21.95k £14.31k £3.61k
Cyfanswm gwariant £26.67k £18.60k £33.48k £22.67k £14.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £41.43k N/A N/A N/A