Hanes ariannol FIRST ROCHDALE SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 521661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.10k £20.61k £16.74k £4.47k £5.95k
Cyfanswm gwariant £3.90k £2.83k £22.13k £3.97k £6.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.67k £10.67k N/A N/A