Ymddiriedolwyr THE CHARTERED INSTITUTE OF EXPORT & INTERNATIONAL TRADE

Rhif yr elusen: 1206688
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sean Ramsden Ymddiriedolwr 30 January 2025
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Jale Cairney Ymddiriedolwr 03 December 2024
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Scott Parker Ymddiriedolwr 03 December 2024
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Jayakumar Venkataraman Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
FILOMENA TEIXEIRA Ymddiriedolwr 29 March 2023
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
John Henry Myers Alty Ymddiriedolwr 08 September 2022
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Olive Mary Gumble Ymddiriedolwr 21 November 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
CHARTERED INSTITUTE OF BUILDING BENEVOLENT FUND LIMITED
Prof Sangeeta Khorana Ymddiriedolwr 21 November 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Dominic James Haworth Broom Ymddiriedolwr 01 August 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen McQuillan Ymddiriedolwr 29 January 2019
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Charles William Scuoler CBE MIEx Ymddiriedolwr 08 November 2017
INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Derbyniwyd: Ar amser
MARCEL HUGO LANDAU Ymddiriedolwr 06 November 2014
THE IOE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser