Ymddiriedolwyr RAUCEBY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jeremy Alan Dent Ymddiriedolwr 29 March 2025
RAUCEBY VILLAGE HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Anna Ingamells Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Claire Enstone Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Susan Clark Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Anne Price Ymddiriedolwr 13 August 2024
RAUCEBY WOMEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Claire Curtis Ymddiriedolwr 27 April 2023
RAUCEBY VILLAGE HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rachel Redgrave Ymddiriedolwr 20 July 2022
RAUCEBY VILLAGE HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SHINE LINCOLNSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
Bridget Anne Balderston Ymddiriedolwr 11 February 2014
RAUCEBY VILLAGE HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar