ymddiriedolwyr BRISTOL (ADVENTURE) UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 1203491
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Bertram Moran | Cadeirydd | 17 January 2022 |
|
|||||
Steve Hornsby | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
James Painton | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|||||
Sarah Louise Hacker | Ymddiriedolwr | 15 May 2005 |
|
|||||
Rev ROY LANE | Ymddiriedolwr | 18 May 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.