BWG SWANSEA CAP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BWG Swansea CAP provides debt advice in partnership with the national charity Christians against poverty, which can be accessed through the national phoneline or website. It is planning to hold Money Coaching courses to help people learn budgetting and personal financial management. It works in the Swansea area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND JOHN ARTHUR SANDFORD EVANS | Cadeirydd | 30 June 2023 |
|
|||||
John Edward Davies | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Rev James Paul Anthony Scott | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Rev Andrew James Knight | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.62k | £29.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76k | £20.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08k | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A) THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS LIVING IN AND AROUND SWANSEA WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY PROVIDING ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC LIVING IN AND AROUND SWANSEA IN ALL MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF THEIR PERSONAL FINANCES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH CARE, COMPASSION AND RELEVANT PRACTICAL AND SPIRITUAL HELP AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
105 Frampton Road
Gorseinon
SWANSEA
SA4 4YE
- Ffôn:
- 01792736159
- E-bost:
- ANDREW.KNIGHT@MYYAHOO.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window