Hanes ariannol SOUTHWELL LEISURE CENTRE
Rhif yr elusen: 522301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.39m | £606.63k | £511.36k | £3.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.53m | £1.27m | £565.73k | £3.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £236.19k | £37.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.44k | £133.37k | £133.37k | £66.69k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.56k | £18.17k | £2.75k | £3.10k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.24m | £231.92k | £390.57k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £716 | £2.69k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.51k | £421 | £238.59k | £51.01k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.52m | £1.27m | £564.06k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.43k | £9.37k | £0 | £1.66k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.22k | £0 | £33.93k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £354 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.