THE JOINT CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL BENEFICE OF HOLY TRINITY MALVERN AND WEST MALVERN

Rhif yr elusen: 1205276
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A Church of England Joint Church Council carrying out religious activities in Malvern.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1133520 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 18 Hydref 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • JCC of Holy Trinity and West Malvern (Enw gwaith)
  • THE JOINT COUNCIL OF MALVERN HOLY TRINITY AND ST JAMES' (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Rebecca Caroline Elliott Cadeirydd 23 April 2023
Dim ar gofnod
Helen Ruth Catherine Brice Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Elaine Shaw Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Mary Christine Lawrence Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Victoria Elizabeth McCulloch Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Valerie Joyce Willcox Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Sarah Brierley Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Janine Emily Summers Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Elaine Susan Bevan Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Charles Pavey Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Sally Elizabeth Colbourne Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Millar Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
William James Colbourne Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
GILLIAN HARMER Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Jeremy Patrick Ide Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
DAVID GORDON MATTHEWS Ymddiriedolwr 16 April 2023
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST JAMES'S, WEST MALVERN
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Andrew Brazier Ymddiriedolwr 16 April 2023
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST JAMES'S, WEST MALVERN
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Brown Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 NORTH MALVERN ROAD
MALVERN
WR14 4LR
Ffôn:
01684573559