Hanes ariannol OULTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 522771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.64k £27.26k £34.14k £31.50k £30.93k
Cyfanswm gwariant £31.13k £12.68k £16.37k £22.88k £24.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.97k £19.50k £4.49k £2.00k N/A