Ymddiriedolwyr OULTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522771

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Cooper | Cadeirydd | 25 November 2016 |
|
|
||||
Julie Stoke | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Ruth Wilson | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Sheila Cooper | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Margaret Mary Goring | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
||||
Dawn Haynes | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
||||
Elaine Robinson | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
MICHAEL AYNSLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
MARY AYNSLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
SUSAN HAINE | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY ADRIAN GEORGESON | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|
||||
MR MARTIN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|||||
CHRISTINE MARGARET WHALLEY | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|
||||
susan petrulis | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.