ymddiriedolwyr ALVECHURCH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher James Davies | Cadeirydd |
|
|
|||||
Tony Wallis | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Jackie Burch | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Mike Crook | Ymddiriedolwr | 07 February 2021 |
|
|
||||
Stephanie Miall | Ymddiriedolwr | 07 February 2021 |
|
|
||||
Judith Yendell | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Sheila Evans | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
STEVE SIDDLE | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
Annette English | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|||||
Janet Brice | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
Patricia Riley | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
HAZEL WATKISS | Ymddiriedolwr | 18 January 2015 |
|
|
||||
CLARE HOWE | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||
NORMA DIVINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.