ymddiriedolwyr HARINGEY CIRCLE
Rhif yr elusen: 1207578
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Carpenter | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||||
Michael Anthony Wilson | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Anne Maureen Gray | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|||||||
SHARON GRANT OBE | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||||
Clare Christina Woodcock | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||||
Helena Kania MSC, FSCTE | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||||
ROBERTA SALLY STURGEON | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||||
PATRICK LLOYD EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.