Hanes ariannol BENTLEY SOCIAL WELFARE CENTRE AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 523492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.78k £18.98k £37.92k £57.11k £52.82k
Cyfanswm gwariant £34.55k £19.84k £22.10k £54.45k £55.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.12k N/A N/A