Hanes ariannol THE OULTON INSTITUTE

Rhif yr elusen: 523794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.10k £60.42k £60.66k £68.26k £132.69k
Cyfanswm gwariant £296.17k £72.07k £37.78k £55.34k £164.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.05k N/A N/A N/A