Ymddiriedolwyr THE OULTON INSTITUTE

Rhif yr elusen: 523794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARGARET PENISTON Cadeirydd 28 January 2014
Dim ar gofnod
Brenda Elizabeth Ball Ymddiriedolwr 06 January 2025
Dim ar gofnod
Michael Ball Ymddiriedolwr 06 January 2025
PRINCE PHILIP CENTRE PHAB CLUB LEEDS
Derbyniwyd: Ar amser
OULTON SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart David Ward Ymddiriedolwr 08 March 2021
THE ODDBALLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Hannah Rebecca Harvey Ymddiriedolwr 14 January 2019
Dim ar gofnod
Pauline Hope Ymddiriedolwr 21 February 2014
Dim ar gofnod
ELIZABETH TONKS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR RON WALKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS PAT HOYLE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod