Hanes ariannol CROFT HOUSE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 523910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.18k £45.64k £33.15k £36.62k £46.30k
Cyfanswm gwariant £19.20k £38.86k £36.07k £24.75k £51.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.02k £21.42k N/A N/A £9.00k