Hanes ariannol DINNINGTON COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 523912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £240.73k £154.06k £726.56k £558.61k £413.53k
Cyfanswm gwariant £225.34k £147.96k £196.97k £316.46k £388.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £14.47k £16.52k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £98.72k £14.47k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £550.11k £242.88k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £6.66k £2.49k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £169.76k £312.65k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £25 £593 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £196.97k £316.46k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £45.32k £45.56k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A