Hanes ariannol CARMARTHENSHIRE FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 524031
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.13k | £133.61k | £141.57k | £140.82k | £61.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.78k | £109.19k | £158.46k | £141.69k | £61.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £10.80k | £3.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.