ymddiriedolwyr TREFNANT VILLAGE HALL AND MEMORIAL FIELD
Rhif yr elusen: 524073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUDOR EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Charles Elson | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Tracey Hughes | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Kirsty-Ann Janice Davies | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Botterill | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Nicola Jayne Evans | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Edward Glyn Evans | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||
Arthur Wyn Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
DAVID HILL | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
DOREEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
PETER HUGHES | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
GLYNIS HUGHES | Ymddiriedolwr | 18 March 2012 |
|
|
||||
ROGER WATERS | Ymddiriedolwr | 19 March 2010 |
|
|
||||
VAL ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DYLAN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DILYS HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.