Ymddiriedolwyr CONNAH'S QUAY UNIT 91 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 524082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Eric Eustace Cadeirydd 13 May 2024
Dim ar gofnod
Stuart Brown Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Juliette Littleton Ymddiriedolwr 07 June 2021
Dim ar gofnod
Gillian Faulkner Ymddiriedolwr 13 May 2021
Dim ar gofnod
ERIC STUART FAULKNER Ymddiriedolwr 13 May 2021
Dim ar gofnod
PETER DARCY Ymddiriedolwr 13 May 2013
Dim ar gofnod