Ymddiriedolwyr NEUADD BENTREF LLANUWCHLLYN
Rhif yr elusen: 524294

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUW A EDWARDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Branwen Haf Williams | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Osian Huw Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Nest Wyn Luck | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Parchg Carwyn Leonard Sidney Siddall | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Sion Aran Jones | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
SION LLEWELYN | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|||||
Iolo Gwyn Jones | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
GWYNETH PARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWINA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.