STOKE-ON-TRENT NORTH, STOKE-ON-TRENT SOUTH, NEWCASTLE AND LONGTON DIVISIONS OF THE GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 524532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Guide Association, as part of a worldwide Movement, enables girls and young women to fufil their potential to take an active and responsible role in society through its distinctive, stimulating and enjoyable programme of activities delivered by trained volunteers. This charity owns and provides a Brownie and Guide Holiday House and a Brownie and Guide Campsite for use by all members.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £36,652
Cyfanswm gwariant: £33,779

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • COPELAND COTTAGE MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
  • STOKE-ON-TRENT, NEWCASTLE AND LONGTON DIVISION OF GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lisa Marie Miller Cadeirydd 14 October 2024
Dim ar gofnod
Claire Lawrence Ymddiriedolwr 14 October 2024
STAFFORDSHIRE COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
LONGTON DIVISION, GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUDY JANE REALE Ymddiriedolwr 01 July 2022
NEWCASTLE-UNDER-LYME DIVISION, GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
STAFFORDSHIRE COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Debra Kay Jolley Ymddiriedolwr 01 February 2022
STAFFORDSHIRE COUNTY GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Jane Poyser Ms Ymddiriedolwr 21 December 2021
Dim ar gofnod
Elaine Kathleen Teggin Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.63k £37.25k £9.10k £25.77k £36.65k
Cyfanswm gwariant £25.78k £15.92k £13.42k £26.97k £33.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.05k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
51 Victoria Park Road
STOKE-ON-TRENT
ST6 6DX
Ffôn:
01782680690