Hanes ariannol HAMPTON SCOUTS

Rhif yr elusen: 524624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.73k £3.12k £9.04k £12.81k £13.94k
Cyfanswm gwariant £9.55k £4.26k £7.53k £12.61k £15.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £278 N/A N/A N/A N/A