Ymddiriedolwyr SAINT WERBURGH SPONDON, PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Rhif yr elusen: 1209992
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Julian Francis Hollywell | Cadeirydd | 24 January 2008 |
|
|||||
Nicola Moore | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
Christine Woodhams | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Emma Thornton | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Katherine Christian Alldread | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rachael Dean | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Karen Moira Norton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dorian Krohl | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Sonya Dobson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
James Eames | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Rev Anthony Till | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
ROBERT LEWIS NORTON | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Stephen Salter | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Leah Kate Smedley | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
CATHERINE ANN LEATHERBARROW | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|||||
Jonathan Mark Clewes | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|||||
Shirley Ann Donovan | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
Elaine Hanson | Ymddiriedolwr | 01 May 2006 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.