Hanes ariannol THE GUIDE ASSOCIATION - SHEFFIELD COUNTY

Rhif yr elusen: 524795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.70k £28.71k £28.96k £34.08k £39.27k
Cyfanswm gwariant £45.97k £50.04k £40.84k £53.78k £49.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A