Ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION - SHEFFIELD COUNTY
Rhif yr elusen: 524795

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNE CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|||||
Rachael Claire Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Alison Brown | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Heather Todd | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Judy Hulley | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Jemma Taylor | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.