DOVER FOODBANK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working in Dover and surrounding areas we help to alleviate poverty through the provision of food parcels to those in crisis, in partnership with local agencies who refer clients in crisis to us. As part of our service we signpost to other care agencies, advice services and support agencies to try and help alleviate the clients immediate crisis that is causing their need to use the Foodbank.
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2025: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Judith Sian Shilling | Cadeirydd | 01 July 2016 |
|
|
||||
Alan Leslie Boxall | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|||||
Dr Jonathan Grant Pryse | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||
Joanna Elizabeth Donaldson | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||
Janet Elisabeth Jowett | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
PETER HOLDEN WALLACE | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST PEOPLE IN DOVER AND THE SURROUNDING AREA IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME-TO-TIME THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR FOR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY B) SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT OR SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES, AND TO PROVIDE SUCH SERVICES WITH A CHRISTIAN ETHOS, SUPPORTED BY CHURCHES IN DOVER AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DOVER FOODBANK
UNIT 7 CHARLTON CENTRE
HIGH STREET
DOVER
CT16 1TT
CT16 1TT
- Ffôn:
- 07754178297
- E-bost:
- info@dover.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.