Trosolwg o’r elusen THE QUEEN'S SCHOOL CHESTER
Rhif yr elusen: 1198230-12
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 06/06/1912
AS AMENDED BY ORDER DATED 04/03/1914
AS AMENDED BY ORDER DATED 15/05/1923
AS AMENDED BY SCHEME DATED 12/09/1924
AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/03/1975
AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/06/1982
AS AMENDED BY SCHEME DATED 11/03/1986
AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/02/1993
AS AMENDED BY SCHEME DATED 26/06/1996
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23/09/1999
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 27/03/2003
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30/03/2006
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25/09/2008
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/06/2010
AS AMENDED BY SCHEME DATED 30 NOV 2022 as amended on 01 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
A DAY AND/OR BOARDING SCHOOL FOR THE EDUCATION OF GIRLS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 18 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.