ymddiriedolwyr WHALLEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRY HILL | Cadeirydd | 24 February 2012 |
|
|
||||||
Caroline Allen | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||
Gerald Mirfin | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||||
Alan Scholfield | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||||
Mark Hindle | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||||
JUNE MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|||||||
Amanda Parker | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|||||||
Lesley Lohou | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||||
Martin Fewster | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||||
John Strong | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||||
JO-ANN MURPHY | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.