ymddiriedolwyr KESWICK SCHOOL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 526847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Harwood | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Rev Charles Henry Hope | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Trevor Keough | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||
Justin Scott | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Dr William Ponsonby | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Helen Trott | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Alexandra Boardman | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Fiona Peck | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER JOSEPH ROBERTS BA PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.