Hanes ariannol WINDERMERE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 526973
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.30m | £6.67m | £6.02m | £5.97m | £6.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.42m | £6.63m | £6.26m | £6.08m | £6.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.25k | £26.11k | £22.29k | £18.72k | £17.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £324.32k | £536.39k | £710 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.22k | £6.52k | £28.95k | £4.11k | £4.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £450.57k | £388.77k | £31.65k | £275.31k | £467.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.83m | £6.28m | £5.96m | £5.69m | £5.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £246 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.11m | £6.23m | £6.05m | £5.87m | £6.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £176.75k | £242.54k | £65.19k | £104.74k | £151.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.76k | £11.84k | £13.56k | £11.91k | £13.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £132.10k | £154.25k | £146.88k | £99.97k | £122.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.