Ymddiriedolwyr THE SUNDERLAND ORPHANAGE AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 527202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Councillor Stephen Lewis Elms Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Councillor Ehthesham Haque Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Clare MacLaren-Sheppard Ymddiriedolwr 21 January 2024
SUNDERLAND MINSTER PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Kathleen Wilson Ymddiriedolwr 20 September 2016
THE MOTHERS UNION (DIOCESE OF DURHAM BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL DIXON Ymddiriedolwr 25 June 2014
GEORGE HUDSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID SNOWDON Ymddiriedolwr 25 June 2014
WASHINGTON MILLENNIUM CENTRE TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
LINDA COLLING Ymddiriedolwr 28 January 2013
Dim ar gofnod
COUNCILLOR ROSALIND COPELAND Ymddiriedolwr 02 February 2012
Dim ar gofnod