Hanes ariannol ROSS EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 527229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.22k £3.85k £3.23k £3.31k £3.38k
Cyfanswm gwariant £6.95k £1.87k £3.59k £4.02k £3.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A