Hanes ariannol AYSCOUGHFEE HALL SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 527294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £943.97k £869.48k £979.34k £977.52k £1.19m
Cyfanswm gwariant £977.56k £892.95k £984.20k £1.07m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £38.67k £47.74k £60.50k £53.58k £69.65k
Incwm o roddion a chymynroddion £4.11k £2.77k £250 £6.67k £6.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.23k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £933.14k £865.69k £978.23k £967.18k £1.17m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.76k £157 £529 £3.33k £11.67k
Incwm - Arall £1.74k £864 £324 £340 £2.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £770.31k £716.50k £806.27k £862.22k £959.39k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.63k £0 £22.01k £14.67k £11.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £207.26k £176.45k £177.93k £209.61k £218.31k