Hanes ariannol GATESHEAD JEWISH PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 527372
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.91m | £1.98m | £2.15m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £1.91m | £1.88m | £2.03m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.04k | N/A | £27.28k | £81.23k | £123.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.79m | £1.91m | £1.98m | £2.15m | £2.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.17k | £1.84k | £2.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £77.87k | £6.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.77k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £1.91m | £1.88m | £2.03m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | £3.00k | £2.00k | £3.24k | £8.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £75.65k | £31.53k | £0 | £82.45k | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.