Hanes ariannol WORCESTER MUNICIPAL EXHIBITIONS FOUNDATION (INCLUDING HANNAH SOPHIA CHARKE'S CHARITY)
Rhif yr elusen: 527570
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.65k | £118.62k | £142.94k | £113.17k | £106.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.43k | £72.81k | £130.68k | £67.51k | £110.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.