ymddiriedolwyr FARMER EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Penney | Cadeirydd |
|
||||||||
Donna Marie Allen | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Rev Sherine Victoria Angus | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||
Tracey Ann Carter | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||||
Sophie Hutchinson | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||
Mary Dack | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||||
ISOBEL HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||||
JENNY WORTH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.