WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS

Rhif yr elusen: 527653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes a grant of an amount of income each year at the Trustees discretion for the Queen Elizabeth's High School, Gainsborough, Lincolnshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £1,238
Cyfanswm gwariant: £1,302

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Darren Lee Topp Ymddiriedolwr 13 November 2023
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew David Boles Ymddiriedolwr 08 November 2021
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Carrick Ymddiriedolwr 09 March 2020
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon STEPHEN WILLIAM JOHNSON Ymddiriedolwr 11 November 2019
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TEAM GAINSBOROUGH & MORTON
Derbyniwyd: 28 diwrnod yn hwyr
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TYLER EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOSHUA TYLER FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
JESSIE MILNE Ymddiriedolwr 19 May 2014
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES COOPER FOR ALMSHOUSES INCLUDING AUGMENTATIONS OF JOHN EVERITT COOPER
Derbyniwyd: Ar amser
ALISTAIR ROBIN HEPPENSTALL Ymddiriedolwr
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN MARGARET RITCHIE B ED Ymddiriedolwr
FRANCIS BARKER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TEAM GAINSBOROUGH & MORTON
Derbyniwyd: 28 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.38k £1.09k £1.23k £1.37k £1.24k
Cyfanswm gwariant £893 £1.54k £1.26k £1.13k £1.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 12 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 13 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BURTON & DYSON SOLICITORS
22 MARKET PLACE
GAINSBOROUGH
DN21 2BZ
Ffôn:
07961711333
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael