Hanes ariannol THE SIR RICHARD RAYNES FOUNDATION AND OTHERS

Rhif yr elusen: 527908
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.07k £35.36k £36.80k £37.56k £38.71k
Cyfanswm gwariant £48.87k £21.93k £20.59k £21.87k £11.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A