ymddiriedolwyr THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 528072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN MARGARET RUDDICK | Cadeirydd |
|
|
|||||
June Christine Gowland | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Karen Anne Hannah | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Angus Robert Huntley | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Sheridan Dixon | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
Susan Rosemary Gregg | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|||||
Paul John Edward Smith | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
RICHARD MARTIN WOOD | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.